李九红,男,汉族,1969年4月生,山西新绛人,研究生学历、工学博士,1994年4月参加工作,1992年6月加入中国共产党。现任陕西省发展和改革委员会党组副书记、副主任(正厅级)。
李九红,男,汉族,1969年4月生,山西新绛人,研究生学历、工学博士,1994年4月参加工作,1992年6月加入中国共产党。现任陕西省发展和改革委员会党组副书记、副主任(正厅级)。
李九红
中国
汉族
1969年4月日
西安理工大学
山西新绛
1987年09月至1991年09月,西安理工大学(原陕西机械学院)工业与民用建筑专业学习;
1991年09月至1994年04月,西安理工大学水工结构工程专业硕士研究生班学习;
1994年04月至1999年10月,西安理工大学水电学院教师(其间:历任学院研究生秘书、学校水利水电土木建筑设计院院长助理);
1999年10月至2004年10月,西安理工大学水电学院党委副书记、副院长(1997.09-2004.03在西安理工大学水电学院岩土工程专业博士研究生班学习);
2004年10月至2006年03月,西安理工大学发展计划处处长;
2006年03月至2009年03月,汉中市政府党组成员、市长助理(挂职);
2009年03月至2009年05月,汉中市政府副市长、党组成员;
2009年05月至2011年06月,汉中市政府副市长、党组成员,宁强县委书记;
2011年06月至2011年07月,汉中市政府副市长、党组成员;
2011年07月至2011年12月,汉中市政府副市长、党组成员,汉中经济开发区党工委书记;
2011年12月至2012年03月,汉中市委常委、组织部部长,市政府党组成员,汉中经济开发区党工委书记;
2012年03月至2014年02月,汉中市委常委、组织部部长;
2014年02月至2018年03月,汉中市委常委,市政府副市长、党组副书记;
2018年03月,杨凌示范区党工委副书记、管委会常务副主任。
2020年11月27日,陕西省人民政府决定,任命:李九红为陕西省发展和改革委员会副主任(正厅级)。[1]
2020年11月27日,陕西省人民政府决定,免去:李九红的杨凌农业高新技术产业示范区管理委员会常务副主任职务。
现任陕西省发展和改革委员会党组副书记、副主任(正厅级)。
2018年4月26日汉中市第五届人民代表大会常务委员会第十次会议,任命:接受李九红辞去汉中市人民政府副市长职务的请求。
1.陕西省人民政府关于李九红等任免职的通知·陕西省人民政府
戴菊(学名:Regulus regulus)为鹟科戴菊属的小型鸟类。通常独栖于针叶林的林冠下层。加入迁徙鸟潮。该物种的模式产地在欧洲。...
释义;奉:遵照;奉天:遵从天意,指皇帝受命于天;承运:继承新生的气运。指君权神授。封建帝王诏书开头的套语。奉天承运的意思...
Zen是英文,译为禅,也是一张日文专辑,DJ Krush出品。《ZEN》获得2001年AFIMAwards“最佳舞曲专辑”、URB杂志“2001年最佳专辑...